THE LECHLADE EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 311624
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Supports C of E primary School, childrens' activities in Church. Grant to students receiving further ecucation under the age of 25yrs

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £4,171
Cyfanswm gwariant: £5,780

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV ANDREW CINNAMOND Cadeirydd 21 November 2011
THE LECHLADE PAROCHIAL CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
GEORGE MILWARD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
CLEMENTSON MEMORIAL NURSING FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Williams Ymddiriedolwr 08 December 2022
GEORGE MILWARD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
THE LECHLADE PAROCHIAL CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
Catherine Hitchman Ymddiriedolwr 15 October 2020
THE LECHLADE PAROCHIAL CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
GEORGE MILWARD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
SUSAN HOLMES Ymddiriedolwr
CLEMENTSON MEMORIAL NURSING FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE LECHLADE PAROCHIAL CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
GEORGE MILWARD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
ARTHUR CHASE Ymddiriedolwr
THE LECHLADE PAROCHIAL CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
GEORGE MILWARD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
KATHRYN NEWTON Ymddiriedolwr
THE LECHLADE PAROCHIAL CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
GEORGE MILWARD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
BARBARA PEARE Ymddiriedolwr
THE LECHLADE PAROCHIAL CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
GEORGE MILWARD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £3.88k £5.28k £4.03k £5.28k £4.17k
Cyfanswm gwariant £4.13k £4.73k £1.73k £5.09k £5.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Chwefror 2024 97 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Tachwedd 2021 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BRIDGE COTTAGE
DOWNINGTON
LECHLADE
GL7 3DL
Ffôn:
01367252437
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael