ymddiriedolwyr THORNBURY GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 311705
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW GRIFFITHS | Cadeirydd | 20 January 2010 |
|
|
||||
Jayne Stansfield | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Keiran Patrick John Warren | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Timothy John Kevin Parfit | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
CHRIS HOLLAND | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
GRAHAM WEAVER | Ymddiriedolwr | 20 January 2010 |
|
|
||||
STEPHEN WILLIAM HEAVEN | Ymddiriedolwr | 22 July 1992 |
|
|
||||
ERIC JAMES ANDREWS | Ymddiriedolwr | 22 July 1992 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.