Hanes ariannol Waldorf Learning Foundation Limited

Rhif yr elusen: 311719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.07m £799.27k £464.37k £1.81m £70.90k
Cyfanswm gwariant £2.57m £2.26m £1.04m £590.46k £300.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.52k £18.63k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.40k £1.72k N/A £16 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £91.93k £24.65k N/A £35.15k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.91m £731.43k N/A £236 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £60.55k £41.47k N/A £0 N/A
Incwm - Arall £9.99k £0 N/A £1.78m N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.56m £2.26m N/A £590.46k N/A
Gwariant - Ar godi arian £12.28k £6.29k N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 N/A £244.39k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 N/A