Waldorf Learning Foundation Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of education for children in line with the principles of Rudolf Steiner. Teacher training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
- WYNSTONES LIMITED (Enw blaenorol)
- WYNSTONES SCHOOL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas James Hailey | Cadeirydd | 22 September 2020 |
|
|
||||
Janet Marie Wilkinson | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Barbara Masengu Kalima-Phiri | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Charlotte Maria Atkinson-Ryan | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Bijal Majithia | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Ismail Badat | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Susan Virginia Isaac | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Alexander Donald Skelton | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
James Stephen Oswin McCullagh | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £799.27k | £464.37k | £1.81m | £70.90k | £138.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.26m | £1.04m | £590.46k | £300.40k | £175.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.63k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.72k | N/A | £16 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.65k | N/A | £35.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £731.43k | N/A | £236 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.47k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £1.78m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | N/A | £590.46k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.29k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £244.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/06/1945 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/07/1949 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/11/2012 as amended on 27 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ACQUIRE AND TAKE OVER ALL THE UNDERTAKING PROPERTY AND ASSETS AND ALL THE DEBTS (WHETHER SECURED OR UNSECURED) LIABILITIES AND ENGAGEMENTS OF WYNSTONES SCHOOL AT PRESENT BEING CARRIED ON BY MARGARET BENNELL IN CONJUNCTION WITH THE OTHER SUBSCRIBERS TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION AT WHADDON AND BROOKTHORPE IN THE COUNTY OF GLOUCESTER INCLUDING THE FREEHOLD PREMISES KNOWN AS "THE WYNSTONES" NEAR BROOKTHORPE IN THE SAID COUNTY OF GLOUCESTER AND TO INDEMNIFY THE SAID MARGARET BENNELL AGAINST ALL SUCH DEBTS, LIABILITIES AND ENGAGEMENTS. (B) TO ACQUIRE FROM CORA MARJORIE NOKES THE FREEHOLD PREMISES KNOWN AS "WHADDON MANOR" WHADDON, IN THE SAID COUNTY, SUBJECT TO ANY INCUMBRANCES SUBSISTING AT THE DATE OF SUCH ACQUISITION AND TO INDEMNIFY THE SAID CORA MARJORIE NOKES AGAINST ALL LIABILITIES IN RESPECT OF ANY SUCH INCUMBRANCES. (C) TO PROVIDE FOR AND CONDUCT THE EDUCATION OF CHILDREN IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND METHODS ENUNCIATED BY RUDOLF STEINER.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Hill
Merrywalks
Stroud
Gloucestershire
GL5 4EP
- Ffôn:
- 01452 429220
- E-bost:
- info@waldorflearning.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window