REVEREND THOMAS WOOLSEY'S CHARITY (THORNHAUGH WITH WANSFORD)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity was created to assist financially those in Wansford and Thornhaugh who wish to proceed on to further education. We help by means of a grant in the form of book tokens or special equipment needed for a specific course or other relevant educational costs approved by the Trustees. We also have the capacity to give support to those in need in these villages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Peterborough
Llywodraethu
- 28 Medi 1962: Cofrestrwyd
- THE REVEREND THOMAS WOOLSEY'S CHARITY (THORNHAUGH WITH WANSFORD) (Enw gwaith)
- REVEREND THOMAS WOOLSEY'S EDUCATIONAL CHARITY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JANE DOROTHY TAILBY | Cadeirydd | 06 March 2017 |
|
|||||
Frank George Toseland | Ymddiriedolwr | 19 February 2023 |
|
|
||||
LISA CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|||||
ALAN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART LENNOX FOREMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.27k | £3.61k | £3.84k | £4.05k | £4.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.58k | £3.29k | £3.13k | £5.63k | £3.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Rhagfyr 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
A SCHEME OF THE COMMISSIONERS OF 15TH MAY 2000.
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROMOTION OF THE EDUCATION OF PERSONS WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND ARE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT (B) THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS
Maes buddion
PARISH OF THORNHAUGH WITH WANSFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 ROBINS FIELD
WANSFORD
PETERBOROUGH
PE8 6JW
- Ffôn:
- 01780782656
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window