Hanes ariannol GARD'NER MEMORIAL LIMITED
Rhif yr elusen: 311872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.36m | £8.52m | £8.97m | £9.30m | £9.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.78m | £7.75m | £8.19m | £8.83m | £9.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.83m | £4.46m | £4.94m | £5.46m | £5.72m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £121.49k | £52.67k | £122.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.27k | £13.99k | £14.59k | £15.96k | £3.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.32m | £8.49m | £8.96m | £9.28m | £9.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.50k | £8.42k | £408 | £1.65k | £16.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £31.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.67m | £7.63m | £8.08m | £8.75m | £9.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.00k | £116.20k | £116.31k | £83.80k | £142.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.05k | £12.00k | £18.21k | £16.73k | £30.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.