GARD'NER MEMORIAL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activity of the company, which is a charitable company limited by guarantee, having no share capital, is to provide an education to meet the specific needs of all the boys admitted to the school, who have in common the fact that they would not thrive in mainstream schooling and who need additional help and support, especially in the areas of numeracy and literacy skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£9,737,821
Roddion a chymynroddion | £3.10k | |
Weithgareddau elusennol | £9.69m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £16.80k | |
Arall | £31.01k |
Cyfanswm gwariant:
£9,564,578
Codi arian | £142.31k | |
Weithgareddau elusennol | £9.42m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,718,492 o 329 gontract(au) llywodraeth a £122,647 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £142.31k | |
Gwariant elusennol | £9.42m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £173.24k |
Pobl

182 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Hampshire
- Kingston Upon Thames
- Reading
- Richmond Upon Thames
- Slough
- Surrey
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- MORE HOUSE SCHOOL (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Bell | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Jack Malden | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
David Poole | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Dr Mounir Atassi | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Louise Skinner | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Paul Coby | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Charlotte Burnell | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Kyla De Sousa | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Alison Reynolds | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Routley | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Rev Nicholas Gosnell | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|||||
Graham Spawforth | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
GLENN VICTOR HANDLEY | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.36m | £8.52m | £8.97m | £9.30m | £9.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.78m | £7.75m | £8.19m | £8.83m | £9.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.83m | £4.46m | £4.94m | £5.46m | £5.72m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £121.49k | £52.67k | £122.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.27k | £13.99k | £14.59k | £15.96k | £3.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.32m | £8.49m | £8.96m | £9.28m | £9.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.50k | £8.42k | £408 | £1.65k | £16.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £31.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.67m | £7.63m | £8.08m | £8.75m | £9.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.00k | £116.20k | £116.31k | £83.80k | £142.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.05k | £12.00k | £18.21k | £16.73k | £30.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.60m | £13.27m | £13.27m | £13.48m | £13.32m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.60m | £3.14m | £3.59m | £3.51m | £4.29m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.75m | £3.19m | £2.86m | £2.52m | £2.95m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18/09/1953 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 OCTOBER 1992 AND 13TH OCTOBER 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 SEPTEMBER 2010 as amended on 25 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING, INCLUDING PHYSICAL TRAINING, OF CHILDREN, PARTICULARLY THOSE WITH LEARNING DIFFICULTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE PROVISION AND CONDUCT OF A DAY AND/OR BOARDING SCHOOL KNOWN AS MORE HOUSE SCHOOL, FRENSHAM, SURREY, SO CONTINUING THE WORK IN THE ETHOS OF THE LATE REGINALD JOSEPH GARD'NER AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MORE HOUSE SCHOOL
MOONS HILL
FRENSHAM
FARNHAM
GU10 3AP
- Ffôn:
- 01252792303
- E-bost:
- coo@morehouseschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window