Asedau a rhwymedigaethau THE NATIONAL CENTRE FOR YOUNG PEOPLE WITH EPILEPSY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 311877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £21.63m £21.46m £22.05m £21.24m £21.56m
Buddsoddiadau tymor hir £1.00k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £7.05m £6.74m £4.94m £5.65m £3.68m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£9.63m -£8.89m -£6.51m -£4.63m -£4.71m
Cyfanswm rhwymedigaethau £2.00m £2.09m £1.86m £3.81m £2.88m