ymddiriedolwyr ASHTEAD CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Rhif yr elusen: 311920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Michael Pioli | Cadeirydd | 14 November 2020 |
|
|
||||
Charlotte Board | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Andrew Greenhill | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Norah Frances Lewis | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Penni Thornton | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Leanne Stewart | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Daniel Beck | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Joanne Emma Lewis | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
David Philip James Arnold | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
Harriet Trendell | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Nicky Angus | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.