Hanes ariannol SIR WILLIAM PERKINS'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.24m | £10.27m | £10.14m | £10.93m | £11.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.34m | £9.51m | £9.09m | £10.12m | £10.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.26k | £9.41k | £24.38k | £23.47k | £10.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.70k | £37.86k | £12.44k | £36.87k | £70.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.13m | £9.92m | £9.97m | £10.84m | £11.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.95k | £27.65k | £18.39k | £30.27k | £113.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £277.98k | £107.70k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.25m | £9.21m | £9.09m | £10.03m | £10.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £86.95k | £298.96k | -£3.26k | £84.71k | £103.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.22k | £19.44k | £20.10k | £21.60k | £21.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £4.88k | £4.10k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.