Hanes ariannol ABERDOUR SCHOOL EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 312033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.26m £4.37m £4.49m £4.71m £4.98m
Cyfanswm gwariant £4.24m £4.34m £4.34m £4.45m £4.82m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £350.90k £158.88k £31.76k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £17.00k £3.65k £9.53k £36.76k £61.04k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £402.55k £237.59k £81.78k £80.72k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.16m £3.96m £4.24m £4.59m £4.82m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £789 £639 £41 £209 £18.35k
Incwm - Arall £78.11k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.24m £4.34m £4.34m £4.45m £4.82m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £11.71k £9.71k £9.54k £23.93k £33.91k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0