Ymddiriedolwyr ABERDOUR SCHOOL EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 312033

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Davie | Cadeirydd | 22 September 2015 |
|
|
||||
Michael John Pettit | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Rev David Norman Senior | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Moira Elizabeth McKerchar | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Peter John Dickerson | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Rosena Mary Monaghan | Ymddiriedolwr | 03 December 2014 |
|
|
||||
COLIN DENIS WRIGHT | Ymddiriedolwr | 22 November 1994 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.