Dogfen lywodraethu PARKSIDE SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 312041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/08/1960 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 30/05/1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/1999 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 18/10/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/10/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND MAINTAIN ANY DAY AND/OR BOARDING SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF BOYS AND/OR GIRLS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
EAST HORSLEY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.