Hanes ariannol FRENSHAM HEIGHTS EDUCATIONAL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 312052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.68m £9.44m £10.67m £10.54m £11.22m
Cyfanswm gwariant £9.28m £9.22m £10.49m £11.49m £11.57m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £22.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £224.63k £128.81k N/A £33.20k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £16.00k £6.00k £21.00k £34.00k £4.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £281.00k £43.00k £260.00k £484.00k £546.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £9.13m £9.26m £10.38m £9.93m £10.94m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £29.00k £6.00k £10.00k £93.00k £278.00k
Incwm - Arall £225.00k £129.00k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.12m £9.14m £10.34m £11.19m £11.22m
Gwariant - Ar godi arian £166.00k £84.00k £149.00k £293.00k £355.00k
Gwariant - Llywodraethu £26.00k £24.00k £22.00k £40.00k £38.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0