ALDRO SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 312072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Prep School Education for boys aged 7 to 13.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire
  • Surrey
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mehefin 1969: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • A L D R O (Enw gwaith)
  • ALDRO SCHOOL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NORMAN PATTERSON Ymddiriedolwr 14 March 2024
THE INDEPENDENT SCHOOLS CHRISTIAN ALLIANCE
Derbyniwyd: Ar amser
ALL NATIONS CHRISTIAN COLLEGE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT SAVIOUR GUILDFORD
Derbyniwyd: Ar amser
40 DEGREEZ
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Ruth Winchcombe Ymddiriedolwr 05 December 2023
Dim ar gofnod
Kathleen Helen Allen Ymddiriedolwr 13 June 2023
Dim ar gofnod
Carolyn Lesley Betts Ymddiriedolwr 11 July 2022
Dim ar gofnod
David Royston Evans Ymddiriedolwr 07 June 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH ST MATTHEW, CHELTENHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Ebsworth Ymddiriedolwr 29 November 2021
Dim ar gofnod
Ian Peter Waller Ymddiriedolwr 24 November 2020
Dim ar gofnod
Thomas David Llewellyn Jones Ymddiriedolwr 24 November 2020
Dim ar gofnod
Tim Johns Ymddiriedolwr 22 March 2018
Dim ar gofnod
James Benjamin Henry Geffen Ymddiriedolwr 22 March 2018
MARYLEBONE CRICKET CLUB FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Tim Woodhouse Ymddiriedolwr 01 March 2018
Dim ar gofnod
Sarah Louise Hunt Ymddiriedolwr 15 June 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.76m £3.37m £3.89m £4.87m £5.57m
Cyfanswm gwariant £3.83m £3.68m £4.32m £4.74m £5.29m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £166.06k £121.05k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £53.25k £40.71k £71.62k £135.34k £209.62k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £23.46k £32.83k £57.88k £47.72k £82.68k
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.43m £3.17m £3.76m £4.59m £5.17m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £8.65k £0 £2.09k £3.54k
Incwm - Arall £254.70k £121.05k £0 £91.84k £100.59k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.76m £3.67m £4.30m £4.74m £5.27m
Gwariant - Ar godi arian £71.31k £8.47k £9.75k £938 £15.12k
Gwariant - Llywodraethu £23.59k £1.19k £22.17k £0 £15.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £19.38k £3.21k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £7.07m £7.00m £6.97m £6.90m £6.77m
Buddsoddiadau tymor hir £36.60k £45.25k £44.44k £0 £44.49k
Cyfanswm asedau £629.47k £523.20k £1.53m £2.00m £3.37m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.06m £1.21m £2.62m £2.85m £3.85m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 27 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 27 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 28 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 28 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 26 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 26 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 25 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 25 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 15 Gorffennaf 2021 45 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 15 Gorffennaf 2021 45 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ALDRO SCHOOL
LOMBARD STREET
SHACKLEFORD
GODALMING
GU8 6AS
Ffôn:
01483810266