ST IVES (HASLEMERE) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a Nursery, Pre-Prep and Preparatory School for girls aged two to 11 and boys aged two to 5
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 February 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 12 Medi 1962: Cofrestrwyd
- ST IVES SCHOOL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIONA JANE BOULTON | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|||||
Iain Geoffry Hazell | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/02/2020 | 27/02/2021 | 27/02/2022 | 27/02/2023 | 27/02/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2020 | 13 Ionawr 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES DATED 22 MAY 1962 AS AMENDED ON 16TH SEPTEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF BOYS AND GIRLS
Maes buddion
SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Ives (Haslemere) Ltd
Three Gates Lane
Haslemere
GU27 2ES
- Ffôn:
- 01428643734
- E-bost:
- admin@stiveshaslemere.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window