Hanes ariannol HAZELWOOD SCHOOL
Rhif yr elusen: 312081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.68m | £7.32m | £7.55m | £8.31m | £9.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.76m | £6.67m | £6.64m | £7.41m | £8.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £123.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £7.42k | £20.12k | £13.32k | £84.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.39m | £1.14m | £1.26m | £1.38m | £1.55m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.10m | £5.86m | £6.08m | £6.76m | £7.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £290 | £2.72k | £54.41k | |
|
Incwm - Arall | £196.24k | £313.36k | £193.43k | £162.08k | £187.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.70m | £5.68m | £5.61m | £6.31m | £6.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.60k | £45.63k | £45.38k | £45.67k | £73.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £16.95k | £17.78k | £14.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.03m | £944.87k | £987.31k | £1.06m | £1.22m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.