BOX HILL SCHOOL TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Box Hill School is an independent school in an international network. We are a member of Round Square and exist to teach boys and girls from many countries in accordance with Kurt Hahn's principles particularly relevant to today's society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£10,566,230
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £10.57m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£10,969,267
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £10.63m | |
Arall | £341.41k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £341.41k | |
Gwariant elusennol | £10.63m |
Pobl

131 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 4 |
£130k i £140k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 29 Mawrth 1966: Cofrestrwyd
- BOX HILL SCHOOL (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor JOHNSON | Cadeirydd | 22 February 2016 |
|
|||||
Patricia Keeling | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Mark Whitby | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Sarah Bilby | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Calvin Man | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Alan Horden | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Patricia Savage | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|
||||
Ian Gomes | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Christopher Townsend | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
Annabel Jane R Agace | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|
||||
JAMES ANGUS EVANS | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.44m | £9.48m | £8.87m | £9.86m | £10.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.92m | £9.62m | £8.86m | £10.12m | £10.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £209.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £64.03k | £211.47k | £119.80k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £148.78k | £690.49k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.38m | £9.26m | £8.41m | £9.17m | £10.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.43k | £368 | £53 | £37 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.55k | £190.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.92m | £9.41m | £8.72m | £9.94m | £10.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.28k | £86.45k | £78.85k | £94.91k | £123.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £203.04k | £140.68k | £179.91k | £341.41k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £15.15m | £15.09m | £14.31m | £14.03m | £14.05m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £100 | £100 | £100 | £100 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £4.29m | £3.61m | £4.45m | £1.77m | £1.32m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £11.79m | £11.20m | £11.25m | £8.54m | £8.52m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 18 Mehefin 2020 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 18 Mehefin 2020 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/08/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/11/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24/11/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/04/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE TRUST IS ESTABLISHED ARE TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC HAVING REGARD TO THE PRINCIPLES OF EDUCATION OF KURT HAHN AND IN CONNECTION WITH THAT OBJECT TO ACQUIRE, ESTABLISH, PROVIDE, CONDUCT AND CARRY ON RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL SCHOOLS IN WHICH BOYS AND GIRLS OF ALL SECTIONS OF THE COMMUNITY MAY RECEIVE A SOUND GENERAL EDUCATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 29 Mawrth 1966 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BOX HILL SCHOOL
LONDON ROAD
MICKLEHAM
DORKING
RH5 6EA
- Ffôn:
- 01372385040
- E-bost:
- enquiries@boxhillschool.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window