Ymddiriedolwyr BOX HILL SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312082

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor JOHNSON | Cadeirydd | 22 February 2016 |
|
|||||
Patricia Keeling | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Mark Whitby | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Sarah Bilby | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Calvin Man | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Alan Horden | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Patricia Savage | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|
||||
Ian Gomes | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Christopher Townsend | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
Annabel Jane R Agace | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|
||||
JAMES ANGUS EVANS | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.