RIPLEY COURT EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ripley Court provides a high quality education for its pupils. It has additional aims of providing scholarships and bursaries to children. Although most of its endeavours are aimed at the children who attend the school, the charity also attempts to aid the education of the children in the local area, by helping to provide facilities or expertise or by raising funds for local children's charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2019
Cyfanswm incwm:
£3,460,098
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.46m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,590,859
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.59m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £3.59m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 11 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 312008 THE LONDON ORPHAN ASYLUM (REED'S SCHOOL)
- 27 Mai 1969: Cofrestrwyd
- 11 Mai 2021: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- RIPLEY COURT SCHOOL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.78m | £3.07m | £3.21m | £3.22m | £3.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.71m | £2.80m | £2.94m | £3.07m | £3.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.79k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £1.09k | £2.35k | £17.55k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.70k | £65.87k | £73.19k | £77.50k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.75m | £3.00m | £3.13m | £3.14m | £3.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £948 | £820 | £306 | £231 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.70m | £2.80m | £2.94m | £3.07m | £3.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.39k | £9.06k | £9.24k | £11.29k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.56m | £3.47m | £3.43m | £3.48m | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.23m | £1.24m | £1.16m | £1.14m | £0 | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.21m | £1.86m | £1.46m | £1.34m | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 15 Chwefror 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | 15 Chwefror 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 17 Ebrill 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | 17 Ebrill 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3RD AUGUST 1967, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION, PASSED 21ST MAY 1969. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION INCLUDING, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING A SCHOOL OR SCHOOLS IN OR NEAR RIPLEY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window