BARFIELD SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Charity is to run Barfield School for the education of boys and girls.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2016
Cyfanswm incwm:
£1,930,366
Roddion a chymynroddion | £10.58k | |
Weithgareddau elusennol | £1.88m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £22.60k | |
Buddsoddiadau | £20.56k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,859,484
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.82m | |
Arall | £19.62k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £40.67k | |
Gwariant elusennol | £1.82m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £70.88k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 23 Mai 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 309639 PREP SCHOOLS TRUST
- 15 Awst 1963: Cofrestrwyd
- 23 Mai 2018: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.18m | £2.00m | £1.96m | £1.76m | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.01m | £1.93m | £1.99m | £1.72m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.09k | £14.54k | £11.43k | £8.88k | £10.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £56.86k | £69.78k | £24.73k | £38.87k | £22.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.06m | £1.92m | £1.92m | £1.71m | £1.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £477 | £1.56k | £2.44k | £1.62k | £20.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £1.73m | £1.81m | £1.65m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £21.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.58k | £50.46k | £53.20k | £31.63k | £46.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £24.55k | £21.44k | £20.45k | £19.90k | £19.62k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.63m | £1.58m | £1.57m | £1.54m | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £503.25k | £621.84k | £659.09k | £643.09k | £0 | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £799.23k | £795.38k | £854.10k | £772.72k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 26 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2016
(Mae'r cyfrifon |
26 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 20 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | 24 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 19 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 19 Mehefin 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 MAR 1963 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 DEC 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF BOY AND IF THOUGHT FIT THE EDUCATION OF GIRLS BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF SCHOOLS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window