Hanes ariannol THE EMERSON COLLEGE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (119 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £2.31m | £593.27k | £1.31m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.27m | £787.76k | £1.43m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.21k | £3.34k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £75.79k | £266.85k | £72.74k | £18.91k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £545.00k | £215.00k | £2.50k | £477.09k | £33.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £869.69k | £874.64k | £448.04k | £784.14k | £1.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £47 | £386 | £165 | £428 | £773 | |
|
Incwm - Arall | £45.76k | £956.67k | £69.83k | £31.97k | £645.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.68k | £0 | £0 | £2.01k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £1.05m | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.51m | £1.27m | £787.76k | £0 | £1.71m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £385.04k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.