ymddiriedolwyr THE THOMAS CARPENTER EDUCATIONAL AND APPRENTICING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alderman Sir William Anthony Bowater Russell | Cadeirydd | 22 January 2019 |
|
|
||||
Caroline Wilma Haines | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|||||
ANGUS JAMES ROSS | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|||||
MICHAEL NORMAN EVANS | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|||||
Melanie Peters | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|||||
Sarah Mann | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|||||
Alderman Alexander Robertson Martin Barr | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.