THE CITY AND DIOCESE OF LONDON VOLUNTARY SCHOOLS FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants to voluntary aided church of england schools for repairs and to individuals under the age of 25 attending voluntary aided schools in the Diocese for 2 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 05 Hydref 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE LONDON DIOCESAN BOARD FOR SCHOOLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £299.86k | £279.91k | £112.25k | £125.84k | £214.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £270.55k | £333.66k | £149.50k | £145.63k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 4TH JUNE 1957 AND SCHEME OF 28TH APRIL 1976
Gwrthrychau elusennol
(1). MAINTENANCE OF SCHOOL PREMISES IN THE BENEFICIAL AREA, BEING CHURCH OF ENGLAND AIDED OR SPECIAL AGREEMENT SCHOOL. (2) THE RESIDUE OF THE NET INCOME SHALL BE APPLIED FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS WHO HAVE NOT ATTAINED THE AGE OF 25 YEARS IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS:- A. THE AWARD OF SCHOLARSHIPS, BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT ANY SCHOOL, 'UNIVERSITY, OR OTHER PLACE OF LEARNING, APPROVED BY THE GOVERNORS B. THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO ENABLE BENEFICIARIES ON LEAVING SCHOOL, A UNIVERSITY OR ANY OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TO PREPARE FOR, OR TO ASSIST THEIR ENTRY INTO, A PROFESSION, TRADE OR CALLING C. THE AWARD OF SCHOLARSHIPS OR MAINTENANCE ALLOWANCES TO ENABLE BENEFICIARIES TO TRAVEL ABROAD TO PURSUE THEIR EDUCATION; D. FINANCIAL ASSISTANCE TO STUDY MUSIC OF OTHER ARTS; E) OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING, OF BENEFICIARIES.
Maes buddion
DIOCESE OF LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 CAUSTON STREET
LONDON
SW1P 4AU
- Ffôn:
- 02038375152
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window