ST MARY NEWINGTON EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 312317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Grants for educational purposes to the 4 named schools, other schools and individuals attending such schools or resident in the Ancient Parish of St Mary Newington

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £10,513
Cyfanswm gwariant: £14,411

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Southwark

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Ebrill 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Edward Mervyn Wingfield Ymddiriedolwr 10 March 2022
Newcomen Collett Educational Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
REVD MICHAEL GRAEME RAWSON Ymddiriedolwr 01 January 2022
THE CATHEDRAL AND COLLEGIATE CHURCH OF SAINT SAVIOUR AND SAINT MARY OVERIE, SOUTHWARK
Derbyniwyd: Ar amser
THE DEAN OF SOUTHWARK'S FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Newcomen Collett Educational Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF SOUTHWARK CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF SOUTHWARK CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy James McNally Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Amir Eden Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Robert Ashdown Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Alexander Leiffheidt Ymddiriedolwr 01 January 2022
Newcomen Collett Educational Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
Robin Lovell Ymddiriedolwr 01 January 2022
Newcomen Collett Educational Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Goodland Ymddiriedolwr 01 January 2022
Newcomen Collett Educational Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
Peter MacFarlane Ymddiriedolwr 01 January 2022
Newcomen Collett Educational Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
Neha Jain Ymddiriedolwr 01 January 2022
Newcomen Collett Educational Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Simpson Ymddiriedolwr 01 January 2022
Newcomen Collett Educational Foundation
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.50k £15.47k £11.75k £16.95k £10.51k
Cyfanswm gwariant £16.04k £20.00k £6.92k £14.35k £14.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 18 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 24 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 23 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Marshall's House
66 Newcomen Street
London
SE1 1YT
Ffôn:
020 7407 2967