Hanes ariannol THE CHRISTCHURCH CHURCH OF ENGLAND EDUCATIONAL FUND
Rhif yr elusen: 312363
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.89k | £5.05k | £5.20k | £5.24k | £6.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.60k | £4.03k | £2.24k | £8.31k | £625 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.