ymddiriedolwyr THOMAS MARTYN'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN FOSTER | Cadeirydd | 10 March 2014 |
|
|
||||
Gordon McCann | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Giles Ronald Maddox | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Patrick Nicholas Gerald Wilson | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Zena Howard | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Sharon Rowntree | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Matthew Parish | Ymddiriedolwr | 06 July 2015 |
|
|
||||
James Andrews | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
Christopher Arthur | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
ALAN JOHN PATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL STANLEY BULL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.