STOKE ST GREGORY RECREATION AND PLAYING FIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management and maintenance of village playing field
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- STOKE ST GREGORY PLAYING FIELD MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER HOUSE | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Angela Kiddle | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Hollie Hembrow | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Anne Merritt | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Danny James | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Stuart Mark | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Tom Duxbury | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Trevor Alan Daniels | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Graham Gleed | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|||||
Athena Dare | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
PAUL MORSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS KATHY DAVIDSON KATHY DAVIDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.80k | £7.38k | £11.80k | £14.95k | £26.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.06k | £15.29k | £8.06k | £16.81k | £16.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.21k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 10 Ebrill 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 308 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 27 JANUARY 1951, AMENDED BY RESOLUTION ON 19 MAR 2001.
Gwrthrychau elusennol
THE PROPERTY HEREBY CONVEYED (HEREINAFTER CALLED "THE TRUST PREMISES") SHALL BE HELD UPON TRUST FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND SOCIAL AND MORAL INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF A PLAYING AND RECREATION FIELD OR OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF STOKE SAINT GREGORY IN THE COUNTY OF SOMERSET AND ITS IMMEDIATE VICINITY WITH OUT DISTINCTION OF SEX OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THESE PRESENTS.
Maes buddion
PARISH OF STOKE SAINT GREGORY IN THE COUNTY OF SOMERSET AND ITS IMMEDIATE VICINITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Manse
Stoke St. Gregory
TAUNTON
Somerset
TA3 6JG
- Ffôn:
- 01823490069
- E-bost:
- grahiamgleed@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window