THE CLERKENWELL EDUCATIONAL CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of Poverty/Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Islington
Llywodraethu
- 21 Ionawr 1977: Cofrestrwyd
- 05 Mawrth 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE CLERKENWELL CHARITIES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £500 | £400 | £400 | £0 | £803 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 21 JANUARY 1977
Gwrthrychau elusennol
THE YEARLY INCOME TO BE PAID TO THE MANAGERS OF THE CLERKENWELL PAROCHIAL CHURCH OF ENGLAND SCHOOL TO ASSIST THEM IN DISCHARGING THEIR OBLIGATION UNDER THE EDUCATION ACTS 1944 TO 1973 WITH RESPECT TO THE MAINTENANCE OF THE SAID SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window