ymddiriedolwyr THE BURDETT-COUTTS, TOWNSHEND AND ST STEPHEN'S SCHOOLS, WESTMINSTER
Rhif yr elusen: 312418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIONA BURDETT-COUTTS | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||||
Benjamin Burdett Money-Coutts | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|||||||||||||||||
Councillor Selina Short | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||||||||||||||
Karen Joan Partridge-Graves | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Alison Seedat | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Jane Evelyn Mumby | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Ms Elizabeth Cooke Szewczyk | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||||||||||||||
Celia Frances Catchpole | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|||||||||||||||||
Rev GRAHAM MARTIN BUCKLE | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|||||||||||||||||
ABIGAIL ELIZABETH FARR | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.