THE GREEN STREET GREEN COUNTY PRIMARY SCHOOL AND HOME ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to assist in the advancement of the education of the pupis of the school by engaging in activities or providing facilities or equipment which support the school and advancement of the pupils, and developing effective relationships between staff, parents and others associated with the school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bromley
- Caint
Llywodraethu
- 25 Medi 1969: Cofrestrwyd
- GSGS & HA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Strange | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Kirsty Alexander | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Kerri McKechan-Moore | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Claire Wilkin | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Ayako Dunstan | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Hannah Cook | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Teresa Bedziejewski | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Liz Walter | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Emma Salter | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Hayley Griggs | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Yasemin Cornish | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Dilley | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Lucie Ellis | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Alix Anderson | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.86k | £5.81k | £25.35k | £31.27k | £24.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.58k | £20.74k | £9.52k | £22.74k | £18.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 02 Ebrill 2025 | 306 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 02 Ebrill 2025 | 306 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED ON 21 MARCH 1969 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29/09/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL.
Maes buddion
GREEN STREET GREEN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Friends of GSG: Green Street Green Primary School
Vine Road
ORPINGTON
Kent
BR6 6DT
- Ffôn:
- 07967304839
- E-bost:
- friendsofgsgschool@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window