ymddiriedolwyr MARSHALL'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES LEDSAM | Cadeirydd | 23 January 2014 |
|
|||||
Chibweka Kavindele | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||
ELEANOR LANG | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Tina Scattergood | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|
||||
John Heawood | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|
||||
WILLIAM DUNCAN EASON MA FC S I | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|||||
Rev Andrew Nunn | Ymddiriedolwr | 13 March 2007 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.