ymddiriedolwyr ARCHBISHOP TENISON'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312606
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD MASH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Emma Walford | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Eileen Chapman | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|
||||
Will Harland | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
||||
Colin Webster | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE BANTON | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||
FREDERIC DEMAY | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||
STEPHANIE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
BARNEY POWELL | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
Rev SIMON JOHN DARBY FOSTER | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER FACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD PARRISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN SHARPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.