Hanes ariannol THE ENFIELD COUNTY SCHOOL OLD GIRLS' ASSOCIATION FUND

Rhif yr elusen: 312623
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £375 £1.63k £958 £2.75k £1.36k
Cyfanswm gwariant £300 £325 £225 £475 £175
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A