PALMERS GREEN HIGH SCHOOL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and provide first class day school education (independent of the maintained sector) for girls aged between 3 and 16.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£3,847,988
Roddion a chymynroddion | £5.02k | |
Weithgareddau elusennol | £3.68m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £53.83k | |
Arall | £112.52k |
Cyfanswm gwariant:
£3,737,575
Codi arian | £16.49k | |
Weithgareddau elusennol | £3.72m | |
Arall | £6.04k |
£4,346 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £22.54k | |
Gwariant elusennol | £3.72m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £110.41k |
Codi arian a Arall Gwariant | £22.54k | |
Gwariant elusennol | £3.72m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £114.76k |
Pobl

62 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Enfield
Llywodraethu
- 23 Mai 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELANIE CURTIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Julie Coleman | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
Gary Tidmarsh | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Anthony Frankal | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Devkee Trivedi | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Alexia Eliades | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Karen Tidmarsh | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Bronwen Goulding | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Jeremy Piggott | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Anna Averkiou | Ymddiriedolwr | 29 September 2011 |
|
|||||
JOHN KENNETH ATKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DERMOT GILLESPIE LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.59m | £3.48m | £3.70m | £3.93m | £3.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.24m | £3.17m | £3.21m | £3.39m | £3.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £890 | £41.21k | £18.40k | £10.74k | £5.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £32.59k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.54m | £3.30m | £3.64m | £3.77m | £3.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.76k | £132.41k | £40.83k | £1.10k | £53.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £119.29k | £112.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.74k | £5.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.21m | £3.13m | £3.19m | £3.36m | £3.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.00k | £30.67k | £27.60k | £26.21k | £16.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.23k | £18.02k | £23.90k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.00k | £20.42k | £18.81k | £8.57k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.04k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.45m | £2.34m | £2.22m | £2.13m | £2.10m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.95m | £2.96m | £2.95m | £3.00m | £3.83m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.35m | £1.77m | £2.40m | £3.04m | £1.89m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £913.39k | £917.97k | £936.70k | £928.52k | £462.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 06 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 06 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 SEPTEMBER 1954 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 DECEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND TO PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROVIDING, CONDUCTING, GOVERNING, CARRYING ON AND MAINTAINING IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE A BOARDING OR DAY SCHOOL OR SCHOOLS BUT SO THAT EACH SCHOOL SHALL BE CARRIED ON AS AN EDUCATIONAL CHARITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PALMERS GREEN HIGH SCHOOL
104 HOPPERS ROAD
LONDON
N21 3LJ
- Ffôn:
- 02088861135
- E-bost:
- office@pghs.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window