ymddiriedolwyr ORLEY FARM SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 312637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mary Elizabeth Short | Cadeirydd | 01 January 2015 |
|
|||||
Chetan Shah | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Tulsi Lashkari | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Carol Cliffe | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
William Martin Alastair Land | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Shivani Kothari | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Leena Malde | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Anil Sofat | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Michael John Andrews | Ymddiriedolwr | 04 April 2013 |
|
|
||||
COLIN JOHN HAYFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.