Ymddiriedolwyr THE SARAH BONNELL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 312659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Delakshi Nadanasivam Cadeirydd 26 September 2016
Dim ar gofnod
Asha Devi Meetaroo Ymddiriedolwr 18 June 2024
Dim ar gofnod
Nilufah Ritu MacDonald Ymddiriedolwr 18 June 2024
Dim ar gofnod
Tricia Elizabeth Eller-Hill Ymddiriedolwr 18 June 2024
Dim ar gofnod
Jillian Margaret Cameron Ymddiriedolwr 27 June 2023
Dim ar gofnod
Tracy Higgins Ymddiriedolwr 05 June 2018
Dim ar gofnod
Rev ANNE EASTER Ymddiriedolwr 18 January 2012
Dim ar gofnod
COUNCILLOR WINSTON VAUGHAN Ymddiriedolwr 18 January 2012
WEST HAM NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser