Hanes ariannol KINGS HOUSE SCHOOL TRUST (RICHMOND) LIMITED
Rhif yr elusen: 312669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.65m | £7.33m | £7.75m | £8.35m | £9.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.38m | £7.28m | £7.21m | £7.64m | £8.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.80k | £5.42k | £11.65k | £19.34k | £29.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £688.18k | £597.67k | £611.92k | £898.49k | £880.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.52m | £6.36m | £7.12m | £7.03m | £7.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.81k | £21.03k | £2.10k | £2.47k | £74.45k | |
|
Incwm - Arall | £415.37k | £346.60k | £0 | £396.74k | £759.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.06m | £7.02m | £6.96m | £7.47m | £7.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £317.90k | £258.82k | £247.81k | £170.03k | £299.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £16.24k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £35.59k | £60.23k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.