Ymddiriedolwyr OLD VICARAGE SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 312671

Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Epton | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Edward Lance | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Frank Hermelink | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Claire Langevad | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Serena Louise Clare | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Nadine Oweis | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Alison Jane Say | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Dr Clare Coakes | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Kavita Patel | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
LUCY ALANNAH ROSEMARY BARNES | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
STEPHEN CHARLES MASTERS | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Marina Brown | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
Christian Michael Heidl | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.