Hanes ariannol ADDEY AND STANHOPE SCHOOL

Rhif yr elusen: 312693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.93k £20.97k £23.99k £54.68k £25.29k
Cyfanswm gwariant £151.12k £102.98k £106.59k £113.49k £123.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £54.78k £12.17k £15.05k £44.97k £15.18k