ADDEY AND STANHOPE SCHOOL

Rhif yr elusen: 312693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

CO-Educational School Providing free education for children within its catchment area of Deptford/New Cross. Annual Distribution of Funds to Pensioners of Deptford as per its Charitable Trust Provides amenities to the Local Community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £25,288
Cyfanswm gwariant: £123,831

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lewisham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Hydref 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Babara Smith Cadeirydd 05 October 2015
Dim ar gofnod
Tembisa Yawa Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Roz Caught Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
Melissa Schramm Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Chenai Mutuma Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Rob Watt Ymddiriedolwr 28 November 2022
Dim ar gofnod
Brandon Charleston Ymddiriedolwr 07 January 2020
Dim ar gofnod
Paul Trynka Ymddiriedolwr 28 September 2015
Dim ar gofnod
Jan Shapiro Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
ZAIDA FLORIAN Ymddiriedolwr 07 January 2014
Dim ar gofnod
Emmanuel Atuah Ymddiriedolwr 04 December 2013
Dim ar gofnod
PATRICIA BILLINGS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JAMES POLLARD Ymddiriedolwr
H J W WILKINS BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
BERYL ROBERTS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.93k £20.97k £23.99k £54.68k £25.29k
Cyfanswm gwariant £151.12k £102.98k £106.59k £113.49k £123.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £54.78k £12.17k £15.05k £44.97k £15.18k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 18 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 18 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 13 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 08 Gorffennaf 2022 158 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 22 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 22 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
ESTABLISHED IN OR AROUND 1989 - NO GOVERNING INSTRUMENT
Gwrthrychau elusennol
PRIZES FOR GEOGRAPHY FIELD STUDIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 08 Hydref 1992 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
472 NEW CROSS ROAD
NEW CROSS
LONDON
SE14 6TJ
Ffôn:
02083056100