ARCHBISHOP TENISON'S SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 312694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Managing and disbursing income from an endowment to support education.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £22,794
Cyfanswm gwariant: £422,116

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mawrth 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ARCHBISHOP TENISON'S UNITED SCHOOLS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lucy Swanson Cadeirydd 21 February 2023
Dim ar gofnod
Antony Phillips Ymddiriedolwr 25 March 2025
THE TOWER HOUSE SCHOOL CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Sundiatu Dixon-Fyle Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Stephen Adams Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Nailaa Iqbal Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod
Clive Jourdain Ymddiriedolwr 07 February 2018
Dim ar gofnod
Simon Tenison Ymddiriedolwr 01 February 2018
Dim ar gofnod
John Walter Ymddiriedolwr 22 November 2017
Dim ar gofnod
David Mortimer Ymddiriedolwr 07 January 2014
THE ASSOCIATION OF GRACE BAPTIST CHURCHES (SOUTH EAST)
Derbyniwyd: Ar amser
GRACE BAPTIST CHARITIES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CHESHAM STUDENTS' AND APPRENTICES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PRIORS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Adrian Brown Ymddiriedolwr 07 January 2014
MALAWI ASSOCIATION FOR CHRISTIAN SUPPORT CIO
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.23k £25.02k £26.87k £28.33k £22.79k
Cyfanswm gwariant £101.23k £48.24k £49.03k £45.25k £422.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 03 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 21 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 27 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 17 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 14 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 05 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 13 FEBRUARY 1980
Gwrthrychau elusennol
TO ENDOW ANNUAL PRIZES TO BE KNOWN AS THE TAKI BAIG MEMORIAL PRIZES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 14 Mawrth 1968 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Pilgrims Way East
Otford
SEVENOAKS
Kent
TN14 5QN
Ffôn:
07841193775
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael