Hanes ariannol PARMITER'S SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 312704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £127.31k £157.87k £149.09k £156.69k £177.97k
Cyfanswm gwariant £174.65k £425.94k £286.53k £298.90k £161.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A