ymddiriedolwyr ST MARTIN-IN-THE-FIELDS HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 312709
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael George Currie | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Joan Henshaw | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Alicia Natasha Walker | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
CHARLENE MARTYN | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Canon Dr SAMUEL WELLS | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|||||
HAROLD REID | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.