SARUM HALL SCHOOL TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£3,441,177
Roddion a chymynroddion | £7.28k | |
Weithgareddau elusennol | £3.31m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £105.08k | |
Arall | £19.57k |
Cyfanswm gwariant:
£3,251,638
Codi arian | £9.40k | |
Weithgareddau elusennol | £3.24m | |
Arall | £0 |
£22,573 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,428 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £9.40k | |
Gwariant elusennol | £3.24m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £189.54k |
Codi arian a Arall Gwariant | £9.40k | |
Gwariant elusennol | £3.24m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £212.11k |
Pobl

38 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£70k i £80k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Allyson Greene McEver | Cadeirydd | 26 November 2024 |
|
|
||||||||
Marcella Christiana McLean | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||||||
Amy Frances Quittenton | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||||||
Stuart Robert Davies | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||||||
Ian Kenneth Lazarus | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
David Christopher Day | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||||||
Sarah Frances Hack | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||||
Emma Elizabeth Ann McKendrick | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|||||||||
PROFESSOR GORDON JOHN SAMPSON RUSTIN | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|||||||||
Jonathan Paul French Smith | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||||||
Vivian Thomas | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.84m | £2.85m | £2.97m | £3.24m | £3.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.62m | £2.72m | £2.75m | £3.11m | £3.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.21k | £36.97k | £41.15k | £44.07k | £31.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £2.05k | £0 | £18.09k | £7.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.82m | £2.77m | £2.94m | £3.19m | £3.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.91k | £27.25k | £20.27k | £21.32k | £105.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £52.58k | £5.82k | £16.10k | £19.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.61m | £2.72m | £2.74m | £3.11m | £3.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.39k | £7.53k | £3.80k | £4.00k | £9.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.15k | £100.43k | £88.86k | £116.81k | £105.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.39k | £7.53k | £3.80k | £4.00k | £9.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.43m | £5.38m | £5.39m | £5.39m | £5.58m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £861.62k | £808.30k | £903.82k | £908.40k | £440.27k | |
|
Cyfanswm asedau | £2.09m | £2.30m | £2.57m | £2.89m | £3.72m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.41m | £1.46m | £1.51m | £1.71m | £2.04m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 20 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 18 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JULY 1960 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 OCT 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12 APR 2013 as amended on 26 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND EXTEND EDUCATION (INCLUDING INTELLECTUAL, SPIRITUAL, MORAL SOCIAL CULTURAL AND PHYSICAL EDUCATION) IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND THROUGH ESTABLISHING, MAINTAINING OR OTHERWISE SUPPORTING A SCHOOL OR SCHOOLS AND IN PARTICULAR SARUM HALL SCHOOL TO THE INTENT THAT EDUCATION INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO THE PURSUIT OF A FORMAL CURRICULUM AND EXTRA CURRICULA ACTIVITIES FOR PUPILS, ADULT EDUCATION COURSES AND OTHER ACTIVITIES CALCULATED TO ENHANCE OR DEVELOP A RANGE OF LIFE SKILLS FOR PUPILS OR MEMBERS OF THE WIDER COMMUNITY AND TO PERMIT THE USE OF THE SCHOOLS' FACILITIES BY THE WIDER COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SARUM HALL SCHOOL
15 ETON AVENUE
LONDON
NW3 3EL
- Ffôn:
- 02077942261
- E-bost:
- office@sarumhallschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window