Hanes ariannol ARNOLD HOUSE SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 312725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.68m | £5.83m | £6.00m | £8.16m | £9.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.55m | £5.55m | £6.05m | £7.95m | £8.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £105.53k | £72.97k | £27.57k | £44.32k | £62.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.80k | £17.67k | £12.34k | £17.72k | £20.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.44m | £5.64m | £5.94m | £7.93m | £8.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £105.32k | £102.48k | £3.17k | £5.80k | £39.56k | |
|
Incwm - Arall | £5.00k | £180 | £21.81k | £161.00k | £16.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.00k | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.46m | £5.47m | £5.90m | £7.69m | £8.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.48k | £82.30k | £151.47k | £263.88k | £370.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.52k | £18.24k | £18.96k | £20.34k | £23.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.92k | £17.63k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.