BLACKHEATH PREP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide academic excellence for pupils aged 3 to 11, whilst allowing pupils to benefit from our extra-curricular programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Greenwich
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
- BLACKHEATH NURSERY AND PREPARATORY SCHOOL (Enw blaenorol)
- BLACKHEATH PREPARATORY SCHOOL (Enw blaenorol)
- CHRIST'S COLLEGE (BLACKHEATH) LIMITED (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW NEDEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Stephen Born | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Helen Pratt | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
ANNE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.88m | £4.96m | £5.63m | £6.36m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.71m | £5.67m | £5.96m | £6.23m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £185.91k | £80.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.98k | £7.92k | £554 | £3.50k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.13k | £11.36k | £30.27k | £39.88k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.66m | £4.84m | £5.59m | £6.22m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.09k | £10.63k | £6.41k | £95.36k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £185.91k | £94.23k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.64m | £5.67m | £5.96m | £6.23m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.36k | £20.84k | £34.45k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £73.23k | £8.00k | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Medi 2022 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 13 Medi 2022 | 75 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/10/1960 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09/10/2012 as amended on 28 Jun 2021 as amended on 13 Oct 2022 as amended on 16 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION OF A SCHOOL OR SCHOOLS.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLACKHEATH PREP
4 ST. GERMANS PLACE
BLACKHEATH
LONDON
SE3 0NJ
- Ffôn:
- 02088580692
- E-bost:
- info@blackheathprepschool.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window