Hanes ariannol UNIVERSITY COLLEGE SCHOOL
Rhif yr elusen: 312748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.91m | £26.93m | £26.96m | £36.49m | £31.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.57m | £25.31m | £26.03m | £28.17m | £30.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.80m | £1.85m | £995.00k | £1.66m | £780.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.67m | £1.76m | £978.00k | £1.75m | £2.07m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.39m | £23.25m | £24.78m | £25.73m | £27.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.00k | £57.00k | £42.00k | £123.00k | £516.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £166.00k | £7.23m | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £310.00k | £0 | £100.00k | £1.24m | £30.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.33m | £23.73m | £24.85m | £26.76m | £29.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.24m | £1.58m | £1.19m | £1.40m | £1.50m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.00k | £39.00k | £42.00k | £40.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.00k | £2.00k | £2.00k | £2.00k | £9.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.