Hanes ariannol THE DULWICH ESTATE
Rhif yr elusen: 312751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.54m | £12.04m | £11.06m | £11.99m | £13.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.12m | £12.38m | £11.32m | £12.57m | £14.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.54m | £12.04m | £11.06m | £11.99m | £13.30m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.31m | £6.85m | £6.64m | £7.35m | £7.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.82m | £5.53m | £4.68m | £5.22m | £6.45m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £132.04k | £166.12k | £180.92k | £140.85k | £166.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.18m | £6.69m | £6.46m | £7.21m | £7.69m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.82m | £400.59k | £508.67k | £585.34k | £557.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.