Hanes ariannol CHANNING HOUSE INCORPORATED, HIGHGATE
Rhif yr elusen: 312766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.69m | £18.74m | £20.38m | £21.59m | £23.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.81m | £15.37m | £16.73m | £18.27m | £19.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £369.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £41.70k | £131.30k | £56.90k | £9.30k | £2.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.57m | £18.55m | £20.32m | £21.57m | £22.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £79.70k | £60.60k | £10.20k | £10.00k | £274.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £780.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.58m | £15.15m | £16.52m | £18.08m | £19.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £228.10k | £218.30k | £217.00k | £188.60k | £153.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £75.90k | £77.10k | £76.60k | £74.60k | £81.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £39.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £153.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.